Informazioni su Otto Ramseier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Otto Ramseier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Mättenacker, in Mättenacker, Gemeinde Trachselwald, Bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch usw., Genossenschaft (SHAB Nr.3 vom 08.01.1992, S.45).
Statutenänderungen:
04.12.1992/05.12.1994/09.05.1997.
Zweck neu:
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch durch Verarbeitung oder Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften.
Im übrigen:
vgl. Statuten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen (bisher: Persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans (bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Ernst, von Sumiswald, in Heimisbach, Gemeinde Trachselwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung);
Ramseier, Otto, von Mirchel, in Lauperswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Geissbühler, Walter, von Lützelflüh, in Heimisbach, Gemeinde Trachselwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.