Informazioni su Didier Rais
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Didier Rais
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2845802, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Banque Raiffeisen du Val-Terbi, à Vicques, CH-670.5.001.319-6, Toutes opérations bancaires, hypothécaires et de crédit, Société coopérative (FOSC no 14 du 22.01.2004, p. 8, publ. 2083708).
Modification des statuts:
18.03.2005.
Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen de Courroux-Courcelon', à Courroux (CH-670.5.000.854-2), selon contrat de fusion des 18 et 26 janvier 2005 et bilan au 31 décembre 2004, présentant des actifs de CHF 93'498'320,15 et des passifs envers les tiers de CHF 92'021'625,41, soit un actif net de CHF 1'476'694,74. Les coopérateurs de la société coopérative transférante deviennent coopérateurs de la société coopérative reprenante à raison d'une part sociale de CHF 200.-- chacun.
Personnes et signatures radiées:
A Marca, Philippe, de Mesocco, à Vicques, membre, sans droit de signature;
Kury, Imier, de Courchapoix, à Courchapoix, membre, sans droit de signature;
Monnerat, Fidèle, de Vermes, à Corban, membre, sans droit de signature;
Vonlanthen, Eric, de St. Antoni, à Montsevelier, membre, sans droit de signature;
Fleury, Marie-Thérèse, de Mervelier, à Mervelier, membre, sans droit de signature;
Rais, Yvan, de Vermes, à Vermes, membre, sans droit de signature;
Eicher, Lionel, de Buchholterberg, à Corban, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Fleury, Christophe, de Courroux, à Corban, président, avec signature collective à deux;
Rais, Didier, de Courroux, à Courcelon (Courroux), vice-président, avec signature collective à deux;
Beuchat, Pierre-Alain, de Undervelier, à Saulcy, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Rossé, Michaël, de Rebévelier, à Courroux, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Seuret, Bernard, de Châtillon JU, à Vicques, avec procuration collective à deux;
Charmillot, Jean-Luc, de Vicques, à Vicques, membre, sans droit de signature;
Locatelli, Marco, de Les Bois, à Courroux, membre, sans droit de signature;
Schaller, Jacques, de Vermes, à Soyhières, membre, sans droit de signature;
Chételat, Dominique, de Montsevelier, à Montsevelier, membre, sans droit de signature [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 1102440, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Banque Raiffeisen de Courroux-Courcelon, à Courroux, Opérations bancaires, hypothécaires et de crédit. Société coopérative (FOSC no 98 du 24.05.2002, p. 7, publ. 482090).
Personne et signature radiée:
Bigler, Doris, de Muri BE, à Courroux, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Loviat, Henri, de Charmoille, à Courroux, président, avec signature collective à deux;
Rais, Didier, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Lussi, Adolphe, de Stans, à Courroux, membre, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature collective à deux].