Informazioni su Yvonne Prudente-Bebié
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Yvonne Prudente-Bebié
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004651046, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bebié Konditorei Confiserie GmbH, in Luzern, CHE-112.898.047, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frunz-Christen, Elisabeth Margrit, von Sarnen, in Kerns, Gesellschafterin und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Prudente-Bebié, Yvonne, von Adligenswil, in Adligenswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004642689, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bebié Konditorei Confiserie GmbH, in Luzern, CHE-112.898.047, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555235).
Statutenänderung:
23.05.2019.
Zweck neu:
Herstellung und Verkauf von Konditorei-, Confiserie- und Backwaren sowie von Handelswaren;
Betrieb eines Restaurationsbetriebs;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage- und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 21.04.2006 und Bilanz per 31.12.2005 übernimmt die Gesellschaft von Walter Bebié, von Horgen, in Luzern, seine Einzelfirma Konditorei-Konfiserie W. Bebié, in Luzern (CH-100.1.000.247-4), mit sämtlichen Aktiven, deren Wert zusammen CHF 117'349.15 beträgt und dem gesamten Fremdkapital (inklusive WIR-Schuld CHF 730.25) im Werte von CHF 57'200.90 zum Preise von CHF 60'148.25, wovon CHF 60'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 148.25 als Forderung gutgeschrieben werden.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bebié, Walter, von Horgen, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 58'000.00;
Bebié, Hedwig, von Horgen, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prudente-Bebié, Yvonne, von Adligenswil, in Adligenswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 4239833, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bebié Konditorei Confiserie GmbH, in Luzern, CHE-112.898.047, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, Publ. 5049618).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prudente-Bebié, Yvonne, von Adligenswil, in Adligenswil, mit Einzelunterschrift.