Informazioni su Aleksandar Protic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aleksandar Protic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006036724, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
CHANGE3D GmbH, in Schübelbach, CHE-458.157.359, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2024, Publ. 1006015379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Protic, Aleksandar, von Glarus Nord, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 400.00;
Waldvogel, Steven, von Neunkirch, in León (MX), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 400.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Markus David, von Rickenbach (SO), in Wädenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 400.00 [bisher: in Schmerikon, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 400.00];
Granzotto, Lukas, von Wald (ZH), in Wangen (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 400.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 400.00];
Seliner, Kevin, von Schänis, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 400.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1006015379, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
CHANGE3D GmbH, in Schübelbach, CHE-458.157.359, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jellypipe AG (CHE-468.722.953), in Fislisbach, Gesellschafterin, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 400.00;
Benz, Georg Leo, genannt Georges, von Neuenhof, in Fislisbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Markus David, von Rickenbach (SO), in Schmerikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 400.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 400.00];
Granzotto, Lukas, von Wald (ZH), in Wangen (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 400.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 400.00];
Protic, Aleksandar, von Glarus Nord, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 400.00 [bisher: in Glarus Nord, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 400.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005315364, Ufficio del registro di commercio Glarona
CHANGE3D GmbH, in Glarus Nord, CHE-458.157.359, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4275175).
Statutenänderung:
13.10.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines 3D Druckservices und Vertrieb von 3D Druckern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Markus David, von Rickenbach (SO), in Schönenbuch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 400.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Granzotto, Lukas, von Wald (ZH), in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 400.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Protic, Aleksandar, von Glarus Nord, in Bilten (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 400.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Waldvogel, Steven, von Neunkirch, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 400.00 [bisher: mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jellypipe AG (CHE-468.722.953), in Fislisbach, Gesellschafterin, mit 48 Stammanteilen zu je CHF 400.00;
Benz, Georg Leo, genannt Georges, von Neuenhof, in Fislisbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.