Informazioni su Verena Pravettoni
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verena Pravettoni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6482908, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalvorsorgestiftung der ABN AMRO Bank (Switzerland) AG, in Basel, CH-270.7.000.990-5, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, S. 0, Publ. 6408834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Lennep, Reinout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pravettoni, Verena, von Laufen-Uhwiesen und Tägerig, in Sumirago (IT), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verbeek, Daphne, niederländische Staatsangehörige, in Carouge GE, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Comment, Edouard, von Courgenay, in La Conversion, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cramb, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Borex, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5787592, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalvorsorgestiftung der ABN Amro Bank (Schweiz), in Basel, CH-270.7.000.990-5, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 7, Publ. 5297402).
Urkundenänderung:
08.06.2010.
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der ABN AMRO Bank (Switzerland) AG.
Domizil neu:
c/o ABN AMRO Bank (Switzerland) AG, Zweigniederlassung Basel , Aeschengraben 9, 4051 Basel.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 6 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietschi, Dr. Willi, von Lenzburg, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirsch, Dick, niederländischer Staatsangehöriger, in Crassier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bleichenbacher, Dominique, von Mörschwil, in Schindellegi , Mitglied der Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Lennep, Reinout, niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Fabio, von La Brillaz, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil];
Lehmann, Claudio, von St. Gallen, in Melano, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martens, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pravettoni, Verena, von Laufen-Uhwiesen und Tägerig, in Sumirago (IT), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Menzago (I), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Verbeek, Daphne, niederländische Staatsangehörige, in Carouge GE, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Claudia, von Appenzell, in Wetzikon ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5237252, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ABN Amro Bank (Schweiz), in Zürich, CH-020.3.900.987-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 35, Publ. 5153888).
Statutenänderung:
20.08.2009.
Firma neu:
ABN Amro Bank (Switzerland) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küpfer, Peter, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Fattouh, Wassim, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Maisières, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleichenbacher, Dominique, von Mörschwil, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Freienbach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Mahrer, Andreas, von Möhlin, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Kotrba, Anna, von Zürich, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pravettoni, Verena, von Laufen-Uhwiesen, in Menzago (IT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Locher Auf der Maur, Susanne, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Krämer, Jacqueline, deutsche Staatsangehörige, in Neuheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Dubs, Susanne, von Zürich, in Hersberg, mit Kollektivprokura zu zweien.