Informazioni su Eric Rufer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Eric Rufer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006126771, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BEGASOFT AG, in Bern, CHE-104.149.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2023, Publ. 1005894080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troxler, Markus, von Hochdorf, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mügeli, Josef genannt Sepp, von Lüscherz, in Bern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lüscherz, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufer, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rotzetter, David, von Tentlingen, in St. Antoni (Tafers), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Borer, Björn, von Grindel, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Läderach, Tobias, von Bern, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz].
Numero di pubblicazione: HR02-1006034192, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BärnHäckt, in Thun, CHE-468.185.311, Verein (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spring, Marcel, von Kirchenthurnen, in Wichtrach, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebersold, Daniel, von Oberdiessbach, in Heimenschwand (Buchholterberg), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubuis, Eric, von Rossinière, in Orpund, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Zürich, in Wichtrach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wabern (Köniz), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Bernhard, von Messen, in Steffisburg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufer, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Düdingen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Philippe, von Wald (BE), in Belp, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlin, Michael Niklaus, von Kerns, in Steffisburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005916706, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LeanBI AG, in Bern, CHE-406.099.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, Publ. 2873999).
Statutenänderung:
14.12.2023.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Substring GmbH, in Ittigen (CHE-105.631.131), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 444'112.53 - unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 314'064.79 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.
Firma neu:
Substring AG.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Lindenhofstrasse 1, 3048 Worblaufen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von IT-Dienstleistungen und -Lösungen, insbesondere durch Cloud Services, Entwicklung, Beratung, Schulung und Projektleitung informationsbereitstellender und entscheidungsunterstützender Systeme (Business Intelligence), Unterstützung der Geschäftstätigkeit durch Vertrieb fremder IT-Produkte sowie Entwicklung eigener Produkte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
120'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tesch, Marc Joachim, von Fribourg, in Stettlen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufer, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Düdingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwab, Daniel Mathias, von Walperswil, in Ittigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Nino, von Schlossrued, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.