Informazioni su Philippe Pont
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Pont
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004808258, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
AKAN HOLDING SA, à Sierre, CHE-109.880.354, société anonyme (No. FOSC 130 du 07.07.2016, p.0, Publ. 2940013).
Modification des statuts:
24.12.2019.
Nouveau siège:
Crans-Montana.
Nouvelle adresse:
Route de la Moubra 25, 3963 Crans-Montana.
Inscription ou modification de personne(s):
Pont, Philippe, de Sierre, à Crans-Montana, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Sierre].
Numero di pubblicazione: HR02-1004808259, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
AKAN Immobilier SA, à Sierre, CHE-109.880.911, société anonyme (No. FOSC 130 du 07.07.2016, p.0, Publ. 2940015).
Modification des statuts:
24.12.2019.
Nouveau siège:
Crans-Montana.
Nouvelle adresse:
Route de la Moubra 25, 3963 Crans-Montana.
Inscription ou modification de personne(s):
Pont, Philippe, de Sierre, à Crans-Montana, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Sierre].
Numero di pubblicazione: 1640861, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Tutor SA, à Sierre, CHE-100.984.556, société anonyme (No. FOSC 6 du 10.01.2011, p. 26, Publ. 5978716).
Nouvelle raison sociale:
Tutor SA en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Etude Pont et Pont Veuthey, Av. du Marché 5, 3960 Sierre. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 30.06.2014.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mondelli, Massimiliano, de Neuchâtel, à Cernobbio (I), vice-président, avec signature individuelle;
Pont, Philippe, de Sierre, à Sierre, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle;
Mondelli, Matteo, de Neuchâtel, à Como (IT), administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Mondelli, Mario, de Neuchâtel, à Lens, administrateur unique et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Cernobbio (IT), président avec signature individuelle].