Informazioni su Patrik Pörtig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patrik Pörtig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006100462, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung "Im Grüene", in Rüschlikon, CHE-109.840.923, Stiftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2023, Publ. 1005857593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blunschi, Jörg, von Niederrohrdorf, in Röschenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pörtig, Patrik, von Leissigen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1006089971, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Migros-Genossenschafts-Bund, in Zürich, CHE-105.829.940, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2024, Publ. 1006023108).
Statutenänderung:
11.11.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die angeschlossenen Genossenschaften erfolgen in brieflicher Form.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich , Hans A., von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Avanthay, Patrick, von Val-d'Illiez, in Saxon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Biedermann, Dominique, von Genf und Obergösgen, in Meinier, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blunschi, Jörg, von Niederrohrdorf, in Röschenz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Caldelari, Mario, von Lugano, in Salgesch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Germanier, Jean-René, von Vétroz, in Vétroz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ghillani, Paola, von Bulle, in Bulle, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Janik, Dr. Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Mattia, von Oberthal, in Arogno, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Martin, von Wolfhalden, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Felix, von Nidau, Biel/Bienne und Vendlincourt, in Nidau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irminger, Mario, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberrieden, Präsident der Generaldirektion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Präsident der Generaldirektion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tonini, Christoph Georg, von Regensdorf, in Herrliberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bonny, Anne-France, von Chevroux, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moret, Cédric, von Clarmont, in Perroy, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pörtig, Patrik, von Leissigen, in Birmensdorf (ZH), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1006085260, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
movemi AG, in Zürich, CHE-106.033.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blunschi, Jörg, von Niederrohrdorf, in Röschenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pörtig, Patrik, von Leissigen, in Birmensdorf (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.