Informazioni su Djordje Plecas
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Djordje Plecas
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004857850, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Handelskammer Schweiz-Serbien, in Zollikon, CHE-113.725.900, Verein (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, S.0, Publ. 1387335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plecas, Djordje, von Zürich, in Regensdorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4026062, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Handelskammer Schweiz-Serbien, in Zollikon, CH-020.6.001.108-3, Rietstrasse 37, 8702 Zollikon, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2007, 4.07.2007.
Zweck:
Die Handelskammer Schweiz-Serbien bezweckt, zur Schaffung günstiger Rahmenbedingungen der schweizerisch-serbischen Wirtschaftsbeziehungen beizutragen. In diesem Sinne unterhält sie laufend Kontakte zu den zuständigen schweizerischen und serbischen Behörden, zu Wirtschaftsverbänden sowie zu industriellen und kaufmännischen Unternehmungen in beiden Ländern. Sie berät und informiert die Mitglieder direkt oder mittels Veröffentlichungen über schweizerische und serbische Wirtschaftsfragen und über damit zusammenhängende Sachgebiete. Sie kann bei Bedarf ein eigenes Publikationsorgan herausgeben.
Mittel:
Jahresbeiträge, Spenden und Reinerlöse von Veranstaltungen.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens drei und höchstens fünfzehn Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Plecas, Djordje, von Zürich, in Regensdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziesemer, Frank, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Markus, von Eptingen, in Binningen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3593230, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
CMG (Capital Management Group) Dr. Zorn & Partner AG, in Frauenfeld, CH-440.3.014.020-1, Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie Durchführung von Finanzgeschäften aller Art. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2005, S. 14, Publ. 2695604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stelzer, Heinrich, von Unterengstringen, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Plecas, Djordje, von Zürich, in Regensdorf, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zorn, Dr. Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor].