Informazioni su Bernadette Judith Piller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Bernadette Judith Piller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005678037, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Genossenschaft Skilift Tenna (GST), in Safiental, CHE-109.441.606, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S.9, Publ. 6045732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaufelberger-Hunger, Eduard, von Stäfa, in Tenna, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchli-Mannhart, Daniel, von Safien, in Safien-Platz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellweger, Simon Matthias, von Zürich, in Safiental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piller, Bernadette Judith, von Le Mouret, in Safiental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005004910, Ufficio del registro di commercio Grigioni
b. piller treuhand gmbh, bisher in Malters, CHE-480.684.683, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453833).
Statutenänderung:
13.10.2020.
Sitz neu:
Safiental.
Domizil neu:
Mitte 7, 7106 Tenna.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Bernadette Judith, von Le Mouret, in Safiental, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schwarzenberg];
Isenmann, Markus, von Gommiswald, in Safiental, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004453833, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
b. piller treuhand gmbh, bisher in Langenthal, CHE-480.684.683, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2015, Publ. 2356129).
Statutenänderung:
30.08.2018.
Sitz neu:
Malters.
Domizil neu:
Luzernstrasse 71, 6102 Malters.
Zweck neu:
Betrieb einer Treuhandgesellschaft sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Bernadette Judith, von Le Mouret, in Schwarzenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Madiswil].