Informazioni su Dominik Pieren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominik Pieren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4034341, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Sportplatz Burgerweg Thun, in Thun, CHE-113.907.022, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2281447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pieren, Dominik, von Adelboden, in Thierachern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stern, René, von Riggisberg, in Thun, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Farinelli, Roger, von Bellinzona, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2281447, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Sportplatz Burgerweg Thun, in Thun, CHE-113.907.022, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, Publ. 6378858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gauler, Samuel, von Trachselwald, in Aarberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieren, Dominik, von Adelboden, in Thierachern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischoff, Esther, von Thun, in Gwatt (Thun), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5427792, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Sportplatz Burgerweg Thun, in Thun, CH-036.5.040.461-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2007, S. 2, Publ. 4191420).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder der Genossenschaft Beitretende hat wenigstens einen Anteilschein zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter: durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 31.10.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasem, Hans-Peter, von Wattenwil, in Uetendorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieren, Dominik, von Adelboden, in Thierachern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Thun, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].