Informazioni su Dominik Pichler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominik Pichler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006022705, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Helvetia Capital Holding AG, in Biberstein, CHE-256.785.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005419286).
Statutenänderung:
02.04.2024.
Firma neu:
Mori Holding & Research Consult AG.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Bleichemattstrasse 9, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke kaufen, belasten und verkaufen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten oder sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen bzw. gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann ferner alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte eingehen, die mit dem Hauptzweck direkt oder indirekt Zusammenhängen. Das Ziel der Gesellschaft ist es, breitgefächerte Dienstleistungen in den Bereichen Forschung, Analyse, Schulung und Beratung für alle Sektoren und Branchen in der Schweiz anzubieten, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Dazu zählen auch spezifische Dienstleistungen für die Baubranche.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morinaj, Visar, von Thun, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morinaj, Iuliia, russische Staatsangehörige, in Biberstein, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Dominik, von Frick, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005793337, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mori & Partner AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-147.173.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Dominik, von Frick, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005777481, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mori & Partner AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-147.173.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697384).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mori, Alois, von Thun, in Biberstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mori, Julia Dr., russische Staatsangehörige, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pichler, Dominik, von Frick, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].