Informazioni su Domenic Philipp
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Domenic Philipp
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004893896, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
iStrom AG, in Wohlen (AG), CHE-284.266.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004659145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Mauro, von Flühli, in Oberwil BL, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dinkel, Thomas, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurfluh, Urs Ernst, von Meilen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Philipp, Domenic, von Trun, in Waltenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5445946, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Seiler AG Fischbach, in Fischbach-Göslikon, CH-400.3.002.574-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2009, S. 2, Publ. 5028926).
Statutenänderung:
17.12.2009.
Firma neu:
IBW Installationen AG.
Sitz neu:
Wohlen AG.
Domizil neu:
Steingasse 31, 5610 Wohlen AG.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Elektroinstallationen, Solartechnik, Telekommunikation, Gebäudeleitsysteme, EDV-Netzwerke und Sicherheitsanlagen sowie Ausführung aller damit verbundenen Tätigkeiten;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.
Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Aktiven und Passiven von je CHF 172'273.45 der Einzelunternehmen 'Eduard Seiler, Elektr. Unternehmungen Fischbach/Aarg.', in Fischbach-Göslikon, gemäss Bilanz per 01.01.1977 (II 193).].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philipp, Domenic, von Trun, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5028926, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Seiler AG Fischbach, in Fischbach-Göslikon, CH-400.3.002.574-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 2, Publ. 4333082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Exacta Wirtschaftsberatungs- und Revisions AG, in Wohlen AG, Revisionsstelle;
Philipp, Domenic, von Trun, in Waltenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Daniel, von Reichenbach im Kandertal, in Oberentfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle;
Wüst, Marc, von Lupfig, in Seon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wüest, Marc].