Informazioni su Oke Petersen
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oke Petersen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2923361, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Leonardo-Stiftung, in Basel, CHE-110.380.555, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7179210).
Urkundenänderung:
02.06.2016.
Aufsichtsbehörde neu:
Die Stiftung bezweckt vorwiegend im Bereich der Geisteswissenschaften die Anregung, Förderung und Unterstützung von Forschungsaufgaben und die Auszeichnung und Verbreitung von beispielhaften geistigen schöpferischen Arbeiten im Einzelnen und Gemeinschaften;
unterstützt insbesondere auch Projekte, die von der Universität Basel nachweislich als förderungswürdig bezeichnet werden, fördert Aktivitäten, die der Universität Basel zugeordnet sind;
widmet sich zudem der Förderung der verschiedenen Kulturbereiche in Europa und damit der Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls aller Europäer;
entfaltet ihre Tätigkeit durch Förderbeiträge (Preise, Stipendien, Publikationen usw.) und Schaffung oder Unterhaltung dem Stiftungszweck dienenden Einrichtungen;
kann sich daneben pionierhaft und konzentriert zeitgemässen und zukunftsträchtigen Aufgaben widmen, sich entsprechende Aufgaben suchen bzw. sich solche stellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wriedt, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Straubhaar, Prof. Dr. Thomas, von Thun, in Hamburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehmeier, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dittmer, Lothar Karl Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Dittmer, Lothar, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Moos, Pius, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Petersen, Oke, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenbek (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos];
Paehlke, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Wentorf bei Hamburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paulsen, Hans-Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Segmüller Treuhand AG (CHE-107.245.483), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Segmüller Treuhand AG, in Littau].
Numero di pubblicazione: 7179210, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, publizierten TR-Eintrags Nr. 6127 vom 26.09.2012. Leonardo-Stiftung, in Basel, CH-270.7.001.206-3, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6870242).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Pius, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Petersen, Oke, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenbek (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos [nicht: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos];
Wehmeier, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6870242, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Leonardo-Stiftung, in Basel, CH-270.7.001.206-3, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S. 7, Publ. 5645292).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Staatsvertrages zwischen den Kantonen BS und BL über die BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel vom 08./14.06.2011].
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehmeier, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moos, Pius, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Petersen, Oke, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenbek (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Pius Moos].