Informazioni su Sandro Perren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sandro Perren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5324350, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Zermatt Bergbahnen AG, in Zermatt, CH-600.3.001.639-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 24, Publ. 4963112).
Statutenänderung:
25.09.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, René, von Eischoll, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perren, Sandro, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mooser Paul lic. oec. HSG, Steuerberatung und Treuhand AG (CH-600.3.013.792-9), in Zermatt, Revisionsstelle [bisher: Mooser Paul, lic. oec. HSG, Treuhand + Steuerberatung, in Zermatt];
Abgottspon, Beat, von Staldenried, in Staldenried, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3184790, Ufficio del registro di commercio Vallese
Zermatt Bergbahnen AG, in Zermatt, CH-600.3.001.639-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2005, S. 14, Publ. 3067278).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graven, Manfred, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Guntli, Kurt, von Mels, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Julen, Peter, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lauber, Anton, von Zermatt und Täsch, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Lauber, Reinhard, von Zermatt und Täsch, in Täsch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Perren, Sandro, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Wyss, Reto, von Hämikon, in Zermatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 722380, Ufficio del registro di commercio Vallese
Zermatt Bergbahnen AG, in Zermatt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2002, S. 16).
Domizil neu:
Haus Kumme, Steinmattstrasse 28, 3920 Zermatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Christen, von Grindelwald, in Zermatt, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Scuol, ohne eingetragene Funktion];
Biner, Stephan, von Zermatt, in Zermatt, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graven, Manfred, von Zermatt, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guntli, Kurt, von Mels, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden, Thomas, von Täsch, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Julen, Peter, von Zermatt, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Anton, von Zermatt und Täsch, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Reinhard, von Zermatt und Täsch, in Täsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perren, Sandro, von Zermatt, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furger, Peter Dr., von Visp, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Wirz-Julen, Agathe, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bürgin, Christoph, von Basel und Bubendorf, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Julen, Florian, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].