Informazioni su Vincenzo Maria Michelangelo Pedrazzini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vincenzo Maria Michelangelo Pedrazzini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6323360, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
AIPPI Stiftung zur Förderung des Schutzes von geistigem Eigentum, in Basel, CH-270.7.000.015-7, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2008, S. 5, Publ. 4521886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Dr. Martin J., von Zumikon und Walzenhausen AR, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedrazzini, Vincenzo, von Campo, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldstein, Jack C., Bürger der USA, in Houston (Texas, USA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calame, Thierry, von Le Locle, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrari Hofer, Lorenza, von Mendrisio, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thibon, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Martin d'Uriage (FR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2843104, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Innovatio Editions SA (Innovatio Verlags AG)(Innovatio Publishing Ltd.), finora in Friborgo, CH-217.0.135.727-4, attività nel settore dell'editoria, Società anonima (FUSC no. 70 del 15.4.1997, pagina 2503).
Statuti originari:
22.10.1987.
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
Via Ferruccio Pelli 2, 6900 Lugano.
Scopo:
L'esercizio di ogni attività commerciale e finanziaria nel settore dell'editoria, la pubblicazione di opere e di riviste a scopo scientifico, come pure la costituzione di una rete di relazioni tra le università e cerchie dell'economia e della politica.
Capitale azionario:
CHF 100'000.--.
Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.--.
Azioni:
900 azioni nonimative da CHF 100.-- e, 20 azioni nominative da CHF 500.--.
Organo di pubblicazione:
FUSC.
Limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è regolata dallo statuto.
Privilegi statutari:
Le azioni nominative da CHF 100.-- sono privilegiate quanto al diritto di voto.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fehlmann, Peter, da Berna, in Zollikofen, membro, con firma collettiva a due;
Pedrazzini, Vincenzo, da Campo, in Freienbach SZ, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Fiduconsult & Jeckelmann SA, in Friborgo, ufficio di revisione [come finora];
Schatz, Roland, cittadino germanico, in Bonn (De), presidente e delegato, con firma individuale [finora: in Kronberg (De)];
Gai, Davide, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Levis, madeline, da Gimel e Zurigo, in Küsnacht ZH, membro, con firma collettiva a due.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
AIPPI Stiftung zur Förderung des Schutzes von geistigem Eigentum, in B a s e l, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.1995, S. 418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DeGrandi, Josef A., Bürger der USA, in Washington D.C. (USA), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedrazzini, Vincenzo, von Campo, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäch SZ].