Informazioni su Christof Patzen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christof Patzen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006076772, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Montelec AG, in Reiden, CHE-108.184.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229993).
Statutenänderung:
28.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, Montage und Inbetriebsetzung von Energiesystemen. Die Gesellschaft kann sich bei andern gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Zur Errichtung von Zweigniederlassungen ist der Verwaltungsrat ermächtigt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Heinz, von Bottenwil, in Uerkheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patzen, Christof, von Scharans, in Untervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hadorn, Roger, von Forst-Längenbühl, in Uerkheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hartmann, Simon, von Schiers, in Scharans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
König, Marc, von Bottenwil, in Kirchleerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2095539, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Montelec AG, in Uerkheim, CHE-108.184.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2006, S. 2, Publ. 3624634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz Treuhand AG, Schöftland (CHE-106.260.451), in Schöftland, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Roger, von Forst-Längenbühl, in Uerkheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bernhard, Hans, von Winterthur, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Patzen, Christof, von Scharans, in Untervaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Scharans];
w quadrat treuhand ag (CHE-219.923.296), in Schöftland, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Montelec AG, in Uerkheim, Hinterwilerstrasse 270, 4813 Uerkheim, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.1.1995.
Zweck:
Montage und Inbetriebsetzung von Energiesystemen und Anlagen;
die Gesellschaft kann sich bei andern gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bernhard, Hans, von Winterthur, in Flurlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
König, Heinz, von Bottenwil, in Uerkheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Patzen, Christof, von Scharans, in Scharans, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Stefan, von Reigoldswil, in Küttigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Thv Revisions-AG, in Aarau, Revisionsstelle.