Informazioni su Massimo Paris
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Massimo Paris
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2580539, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verband Schweizerische Türenbranche, in Bachenbülach, CHE-104.034.926, Verein (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6561832). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jim, von Fischbach, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6595268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 8449 vom 06.03.2012. Keller Zargen AG, in Elgg, CH-020.3.020.761-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, S. 0, Publ. 6586976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6586976, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Keller Zargen AG, in Elgg, CH-020.3.020.761-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 28, Publ. 4890768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Martin, von Schongau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Paris, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Rafz, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG (CH-320.3.013.457-9), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG].