Informazioni su Viktor Panisch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Viktor Panisch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005601318, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
WBYD Digital AG, in Stans, CHE-191.694.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455097).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Endres, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alexander Mohrenschildt oder Thomas Polak [bisher: in Wien (AT)];
Panisch, Viktor, österreichischer Staatsangehöriger, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alexander Mohrenschildt oder Thomas Polak [bisher: in Singapur (SG)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005365395, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
WBYD Central Service GmbH, in Stans, CHE-191.694.483, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315362).
Statutenänderung:
17.12.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 120'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.12.2021 und Bilanz per 30.11.2021 mit Aktiven von CHF 570'141.04 und Fremdkapital von CHF 414'424.02 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterinnen erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 12'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
WBYD Digital AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
12'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MIRA CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. (201808708M), in Singapur (SG), Gesellschafterin;
MIRA WORLD BEYOND PTE. LTD. (201808794D), in Singapur (SG), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handler, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alexander Mohrenschildt oder Thomas Polak [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mohrenschildt, Dr. Alexander Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Polak, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koderbauer, Eva-Maria, österreichische Staatsangehörige, in Perchtoldsdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alexander Mohrenschildt oder Thomas Polak;
Panisch, Viktor, österreichischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Alexander Mohrenschildt oder Thomas Polak.