Informazioni su Ernes Palamar
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernes Palamar
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005814920, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
PERA Invest AG, in Oberegg, CHE-497.504.565, Ebenaustrasse 8, 9413 Oberegg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Entwicklung, die Überbauung, das Halten und den Verkauf von Immobilien aller Art im In- und Ausland sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte einehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 21.07.2023 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Atasoy, Rahman, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palamar, Ernes, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005685430, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IMMOEMS GmbH, in Opfikon, CHE-296.564.925, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535075).
Statutenänderung:
16.02.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.02.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 196'019.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'109.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
IMMOEMS AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 17.02.2023 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die statutarischen Nebenleistungspflichten sind aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palamar, Ernes, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3535075, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IMMOEMS GmbH, in Opfikon, CHE-296.564.925, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2807427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palamar, Seco, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 164 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palamar, Ernes, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00].