Informazioni su Francois Pacino
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Francois Pacino
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005623143, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Amarok Consulting GmbH, in Küssnacht (SZ), CHE-462.072.476, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2022, Publ. 1005601293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SCG Holding AG (CHE-148.908.677), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid, Cédric, von Frauenfeld, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pacino, Francois, italienischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1005601293, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
My Flair GmbH, bisher in Zug, CHE-462.072.476, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516337).
Statutenänderung:
02.11.2022.
Firma neu:
Amarok Consulting GmbH.
Sitz neu:
Küssnacht (SZ).
Domizil neu:
Seeburgstrasse 43, 6403 Küssnacht am Rigi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungen und Vertriebsdienstleistungen im Bereich nachhaltiger Geschäftsmodelle, namentlich in Agrar- und Forstwirtschaft und neuen Technologien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pacino, Francois, italienischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004663649, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JP CAPITAL (SUISSE) GmbH, in Cham, CHE-222.195.858, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JP CAPITAL INVESTMENTS LTD. (Reg-Nr. 111, 457), in Belize City (BZ), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pacino, Francois, italienischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].