Informazioni su Vitus Ottiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Vitus Ottiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5333648, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
V. Ottiger Früchtehof GmbH, in Rothenburg, CH-100.4.021.126-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.1998, S. 2482). Mitteilungen erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 35'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 5040762, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, in Luzern, CH-100.5.011.111-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 11, Publ. 4929892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Jost, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Ferdinand, von Wolfenschiessen, in Dallenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuber, Marta, von Engelberg und Wolfenschiessen, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Peter, von Emmen, Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwizer, Urs, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Hans, von Sins, in Sins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Achermann, Paul, von Beckenried, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christian, von Spiringen, in Seedorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Sepp, von Malters, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grüter, Lukas, von Pfaffnau und Willisau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Franz, von Grosswangen und Schenkon, in Grosswangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehen, Thomas, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnider, Markus, von Hasle LU, in Hasle LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann, Hans, von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldispühl, Nicole, von Ballwil, in Ballwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4853668, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wohnbaugenossenschaft Wobaro Rothenburg, in Rothenburg, CH-100.5.010.820-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 12, Publ. 3447568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omlin, Marcel, von Rothenburg und Sarnen, in Rothenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Erna, von Rothenburg, in Rothenburg, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Lufida Revisions AG, in Hochdorf (CH-100.9.789.013-0), Revisionsstelle.