Informazioni su Keiichiro Otofuji
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Keiichiro Otofuji
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006015134, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2024, Publ. 1005967704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aomi, Tomo, japanischer Staatsangehöriger, in Sapporo City (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kido, Goro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Yokohama (JP)];
Fujii, Daisuke, japanischer Staatsangehöriger, in Chuo-ku (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otofuji, Keiichiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005967704, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kuoni Reisen Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-444.146.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamio, Shinji, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kido, Goro, japanischer Staatsangehöriger, in Yokohama (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fukuta, Yasuhisa, japanischer Staatsangehöriger, in Osaka (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otofuji, Keiichiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005104012, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 1107 vom 07.01.2021 Kuoni Global Travel Services (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-263.188.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005070990).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otofuji, Keiichiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Chiba (JP)].