Informazioni su Dr. Andrin Lucas Oswald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Andrin Lucas Oswald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006108907, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'367 vom 05.09.2022 Recolony AG, in Zürich, CHE-226.394.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2024, Publ. 1006005053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Andrin Lucas, von Ilanz/Glion, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Oswald, Andrin Lukas].
Numero di pubblicazione: HR02-1005416856, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CENTOGENE Switzerland AG, in Baar, CHE-464.522.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258551).
Statutenänderung:
17.02.2022.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Andrin, von Ilanz/Glion und Baar, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Just, René, dänischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wenger, Reto Heinz, von Rüeggisberg, in Freienbach, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005169586, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Zukunft Kinderspital Zentralschweiz, in Luzern, CHE-255.013.881, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Andrin Lucas, von Ilanz/Glion, in Oberägeri, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiltknecht, Reto, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.