Informazioni su René Osswald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Osswald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004626522, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Osswald AG Bedachungen und Spenglerei, in Churwalden, CHE-115.314.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, S.0, Publ. 1086765).
Firma neu:
Osswald AG Bedachungen und Spenglerei in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.05.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meli, Marco, von Chur, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osswald, Bruno, von Niederbüren, in Churwalden, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Osswald, René, von Niederbüren, in Churwalden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Negri AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-113.931.842), in Chur, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 5428410, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Osswald AG Bedachungen und Spenglerei, in Churwalden, CH-350.3.010.767-4, Insel, 7075 Churwalden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2009.
Zweck:
Die Planung und die Ausführung von Arbeiten im Bereich Bedachungen und Spenglerei, der Vertrieb und die Vermittlung von branchenverwandten Erzeugnissen sowie der Handel mit technischen Produkten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Osswald, Bedachungen und Spenglerei, in Churwalden, gemäss Vertrag vom 17.12.2009 und Übernahmebilanz per 01.07.2009 mit Aktiven von CHF 129'035.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 55'341.82, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 23'693.68 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Osswald, Bruno, von Niederbüren, in Churwalden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Osswald, René, von Niederbüren, in Churwalden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meli, Marco, von Chur, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.