Informazioni su Mélanie Laurence Marie Oriet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mélanie Laurence Marie Oriet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005922586, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Thermobois S.A., à Courchavon, CHE-106.435.822, société anonyme (No. FOSC 232 du 29.11.2019, Publ. 1004771825).
Modification des statuts:
29.11.2023.
Nouveau but:
Produire et fournir du combustible ou de l'énergie à partir du bois;
encourager et promouvoir la production et l'utilisation du bois-énergie;
entretenir, exploiter et participer au développement d'installations qui se réfèrent aux points ci-dessus, assurer la vente de matériel nécessaire à ces installations de même que les services et tout commerce en lien avec ces activités. La société peut assumer des participations à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires, fonder des succursales en Suisse ou à l'étranger et se charger de toutes les opérations ou fonctions de nature à développer le but de la société ou ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut acquérir, détenir ou aliéner des immeubles.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Oriet, Mélanie, de Pleigne, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Erb, Mélanie, de Saxon, à Cornol, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005812746, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Interkantonale Försterschule Lyss, in Lyss, CHE-107.167.564, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eschmann, Patrice, von Courrendlin, in Bassecourt (Haute-Sorne), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidutax Wirtschaftsberatung AG (CHE-100.479.672), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simma, Anja Maria, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Oriet, Mélanie Laurence Marie, von Pleigne, in Berlincourt (Haute-Sorne), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004669600, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Thermobois S.A., à Courchavon, CHE-106.435.822, société anonyme (No. FOSC 125 du 02.07.2019, Publ. 1004665738).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Couche, Jacques, de Clos du Doubs, à Bassecourt, président, avec signature collective à deux;
Daucourt, Yves Ernest Clément, de Alle, à Fontenais, membre, sans droit de signature;
Eschmann, Patrice Yves, de Vellerat, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre, sans droit de signature;
Boéchat, Catherine, de La Baroche, à Bure, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Meyer, Gérard Georges Marcel, de Saint-Brais, à Courchavon, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Beuchat-Willemin, Géraldine Marie-Claire, de Haute-Sorne, à Glovelier (Haute-Sorne), vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Oriet, Mélanie, de Pleigne, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Wahl, Dominique Jean, de Porrentruy, à Fontenais, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Gigon, Mathieu Jean-Michel René, de Saignelégier, à Courtedoux, avec signature collective à deux sauf avec le directeur.