Informazioni su Peter Markus Oppliger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Markus Oppliger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3193035, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Des Art's AG, in Basel, CHE-102.829.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3161151).
Domizil neu:
Lichtstr. 9, 4056 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
vosselerpartners gmbh (CHE-109.421.360), in Reinach BL, Revisionsstelle;
Oppliger, Peter, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Stefan Michael, von Rünenberg, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beurret, Jérôme Pierre Maurice, von Les Breuleux, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BANDO TREUHAND AG (CHE-109.402.055 ), in Ettingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3161151, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Des Art's AG, in Basel, CHE-102.829.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1172565).
Statutenänderung:
03.11.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 850'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 850'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].
Aktien neu:
850 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gresly, Dr. Daniel, von Bärschwil, in Breitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oppliger, Peter, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2734909, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Fabrik Event Allschwil AG, in Allschwil, CHE-103.570.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2545383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Hanspeter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Martin, Priska, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oppliger, Peter Markus, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sarasin Oppliger, Dorette Jacqueline, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.