Informazioni su Christoph Walter Oggenfuss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Walter Oggenfuss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005733150, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
markITing ag, in Erlenbach (ZH), CHE-275.092.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, S.0, Publ. 3440813).
Firma neu:
markITing ag in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.04.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oggenfuss, Christoph Walter, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005571838, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Stiftung Terrafina Oberengadin, in La Punt Chamues-ch, CHE-110.300.875, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005183077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolli-Gerber, Ursula, von Beringen, in La Punt-Chamues-ch, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oggenfuss, Christoph, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Erlenbach (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Christine, von Rüti (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3440813, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
markITing ag, in Erlenbach ZH, CHE-275.092.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6586872).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oggenfuss, Christoph Walter, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Oggenfuss-Spoerry, Ursula Elisabeth, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.