Informazioni su Muhammet Sait Özyurt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Muhammet Sait Özyurt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005985181, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
First Dent Holding AG, bisher in Bettenhausen, CHE-243.089.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156021).
Statutenänderung:
01.03.2024.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Bruggackerstrasse 40, 8152 Glattbrugg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özyurt, Muhammet Sait, türkischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asanoski, Erhan, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005675530, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sanur GmbH, in Aarburg, CHE-485.688.694, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2022, Publ. 1005613142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özyurt, Muhammet Sait, türkischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aluçlu, Nurcan, türkische Staatsangehörige, in Grenchen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005613142, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sanur GmbH, in Aarburg, CHE-485.688.694, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karaca, Süleyman, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özyurt, Muhammet Sait, türkischer Staatsangehöriger, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.