Informazioni su Roland Noirjean
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Noirjean
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005297952, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Niederhornbahn AG, in Beatenberg, CHE-105.904.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274499).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noirjean, Roland, von Montfaucon, in Beatenberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Höliner, Marc, von Oberrieden, in Spiez, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004986898, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Bibliothek Beatenberg, in Beatenberg, CHE-110.397.946, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomann, Katharina, von Oberried am Brienzersee, in Beatenberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beutler, Peter Otto, von Trubschachen, unbekannten Aufenthaltes, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rähmi, Christina, von Zürich, in Beatenberg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Sandro, von Rohrbach, in Interlaken, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellig, Christine, von Adelboden und Langnau im Emmental, in Beatenberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Edith, von Rohrbach, in Beatenberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Noirjean, Roland, von Montfaucon, in Beatenberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oppliger, Andrea Claudia, von Heimiswil, in Beatenberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004925036, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Niederhornbahn AG, in Beatenberg, CHE-105.904.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624206).
Statutenänderung:
23.06.2020.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Verkehrsbetriebe STI AG, Grabenstrasse 36, Postfach, 3602 Thun].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist: Bau und Betrieb von Transportanlagen auf der Strecke Beatenbucht-Beatenberg-Niederhorn zum Transport von Personen, Gepäck und Gütern nach Massgabe der jeweils vom Bund erteilten Konzession;
Übernahme, Leitung oder Betriebsführung anderer Transportunternehmen;
Beteiligung an anderen Transportunternehmen;
Betrieb von Verkaufsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern.
Aktien neu:
401'814 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 401'814 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB und Amtsblatt des Kantons Bern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, Fritz, von Bowil, in Hünibach (Hilterfingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, Michael, von Thun und Linden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Noirjean, Roland, von Montfaucon, in Beatenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki , Herbert, von Menznau und Horw, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].