Informazioni su Maria Neuenschwander-Schmid
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Maria Neuenschwander-Schmid
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005039210, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prestige Trading GmbH, in Biel/Bienne, CHE-112.423.098, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3304355).
Domizil neu:
Zentralstrasse 8, 2502 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuenschwander-Schmid, Maria, von Trub, in Murzelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Stefan, von Trub, in Nidau (Port), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Neuenschwander, Dionicia, peruanische Staatsangehörige, in Nidau (Port), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2250451, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
comtop gmbh, in Wohlen bei Bern, CHE-112.423.098, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 4, Publ. 5166264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Oetinger, Stephan, von Heimenhausen, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander-Schmid, Maria, von Trub, in Murzelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5166264, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
FMN Aqua GmbH, in Wohlen bei Bern, CH-035.4.035.231-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2005, S. 3, Publ. 2916554).
Statutenänderung:
05.06.2009.
Firma neu:
comtop gmbh.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Facility Management, Catering, Event-Management, Hausbetreuungsservice, zur Verfügungsstellung von Infrastruktur. Ausserdem Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten, Erwerb und Erteilung von Lizenzen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben oder veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuenschwander, Martin, von Trub, in Murzelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander-Schmid, Maria, von Trub, in Murzelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
von Oetinger, Stephan, von Heimenhausen, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.