Informazioni su Matthias Neidhart
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Neidhart
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004466882, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MSP Control AG, in Kriens, CHE-295.605.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2018, Publ. 4181315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neidhart, Matthias, von Ramsen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bremen, Roger, deutscher Staatsangehöriger, in Bellinzona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4404319, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 10'359 del 20.07.2018, pubblicato sul FUSC no. 142 del 25.07.2018. Lombardi SA Ingegneri Consulenti, in Minusio, CHE-101.768.765, società anonima (Nr. FUSC 142 del 25.07.2018, Pubbl. 4381303).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Neidhart, Matthias, da Ramsen, in Meggen, direttore, con firma collettiva a due [no: direttrice, con firma collettiva a due].
Numero di pubblicazione: 4381303, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Lombardi SA Ingegneri Consulenti, in Minusio, CHE-101.768.765, società anonima (Nr. FUSC 217 del 08.11.2017, Pubbl. 3857465).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cippà, Federico, da Bellinzona, in Minusio, con procura collettiva a due con un membro del CdA o con un membro della direzione .
Nuove persone iscritte o modifiche:
Drost, Uwe, cittadino germanico, in Minusio, membro e vice-direttore, con firma collettiva a due [finora: membro+membro della direzione, con firma collettiva a due];
Bremen, Dott. Roger, cittadino germanico, in Giubiasco (Bellinzona), presidente, con firma collettiva a due [finora: in Giubiasco, presidente e direttore, con firma collettiva a due];
Fumagalli, Michele, da Muralto, in Minusio, membro e segretario, direttore, con firma collettiva a due [finora: membro della direzione, membro e segretario, con firma collettiva a due, IT_ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Neidhart, Matthias, da Ramsen, in Meggen, direttrice, con firma collettiva a due [finora: membro della direzione, con firma collettiva a due];
Mordasini, Andrea, da Onsernone, in Losone, vice-direttore, con firma collettiva a due [finora: membro della direzione, con firma collettiva a due];
Künzli, Michael, da Udligenswil, in Luzern, con procura collettiva a due con un membro del CdA o con un membro della direzione;
Laferrière, Francine Dominique, da Guggisberg, in Bavois, con procura collettiva a due con un membro del CdA o con un membro della direzione;
Sofia, Alessandro, cittadino italiano, in Vezia, con procura collettiva a due con un membro del CdA o con un membro della direzione.