Informazioni su Yvonne Napper
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Napper
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004732934, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Penny Scavengers AG, bisher in Thayngen, CHE-239.567.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240335).
Statutenänderung:
02.10.2019.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
c/o Yvonne Napper, Seestrasse 17, 9320 Arbon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napper, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thayngen].
Numero di pubblicazione: 4240335, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Penny Scavengers AG, in Thayngen, CHE-239.567.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4091323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Andreas Kurt, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napper, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4091323, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Penny Scavengers AG(Penny Scavengers Ltd), in Thayngen, CHE-239.567.448, c/o Yvonne Napper, Frohsinnweg 2, 8240 Thayngen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit EDV-Komponenten und realisiert Hard- und Software-Projekte. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft Dienstleistungen im Bereich der Informatik an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Napper, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Thayngen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rudolf, Andreas Kurt, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.