Informazioni su Agustin Musi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Agustin Musi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005505907, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FLYERBEE AG, in Zürich, CHE-200.275.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Musi, Agustin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004537847, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FLYERBEE AG, in Zürich, CHE-200.275.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3381821).
Statutenänderung:
14.12.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 156'951.99 [bisher: CHF 135'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 106'951.99 [bisher: CHF 85'000.00].
Aktien neu:
15'695'199 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Hans Peter, von Reute AR, in Préverenges, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Musi, Agustin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3381821, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FLYERBEE AG, in Zürich, CHE-200.275.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3322131).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Musi, Agustin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rohner, Hans Peter, von Reute AR, in Préverenges, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.