Informazioni su Christian Murmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Murmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1280741, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
CM Bank-Management AG, in Brig-Glis, CHE-107.400.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 17, Publ. 5875940).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murmann, Sarah, von Kippel, in Brig-Glis, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Murmann, Christian, von Kippel, in Brig-Glis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6835724, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Risk Analysis AG, in Brig-Glis, CH-600.3.010.967-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2010, S. 16, Publ. 5864946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonzon, Patrick Rénald, von Pompaples, in Pully, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murmann, Christian, von Kippel, in Brig-Glis, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6812046, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Murmann Consulting AG, in Brig-Glis, CH-600.3.011.926-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 33, Publ. 5079426).
Firma neu:
Murmann Consulting AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.08.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murmann, Christian, von Kippel, in Brig-Glis, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].