Informazioni su Manfred Münger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manfred Münger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005290643, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WATO-SOFT AG, in Lengnau (BE), CHE-106.360.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, S.0, Publ. 2027349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss + Partner Treuhand AG (CHE-106.214.899), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Thomas, von Walliswil bei Wangen, in Schwadernau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Münger, Manfred, von Wohlen bei Bern, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004737653, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KMUdo AG, in Kirchberg (BE), CHE-420.135.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004579039).
Statutenänderung:
02.10.2019.
Sitz neu:
Lengnau (BE).
Domizil neu:
Bielstrasse 30, 2543 Lengnau BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pohn, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Ersigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Geiser, Reynold, von Roggliswil, in Trimbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münger, Manfred, von Wohlen bei Bern, in Brügg BE (Brügg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wagner, Thomas Markus, von Walliswil bei Wangen, in Schwadernau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hässig, Adrian, von Nesslau, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6756212, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
WATO-SOFT AG, in Lengnau BE, CH-073.3.006.280-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 5, Publ. 4540990).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münger, Manfred, von Wohlen bei Bern, in Brügg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Grenchen, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].