Informazioni su Karin Müller-Wettstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karin Müller-Wettstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6990260, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
DBS Bautechnik GmbH, bisher in Bassersdorf, CHE-100.917.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2009, S. 24, Publ. 5301518).
Gründungsstatuten:
10.07.1998.
Statutenänderung:
12.12.2012.
Sitz neu:
Fahrwangen.
Domizil neu:
Tulpenweg 2, 5615 Fahrwangen.
Zweck neu:
Erbringen und Ausführen von allgemeinen Bauarbeiten;
kann Zweignieserlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Wettstein, Karin, von Bassersdorf und St. Gallen, in Bassersdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Daniel, von Madiswil, in Fahrwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 5875386, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bassersdorf x aktiv ag, in Bassersdorf, CH-020.3.028.159-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 24, Publ. 5284004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Wettstein, Karin, von Bassersdorf und St. Gallen, in Bassersdorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feierabend, Josef, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3790234, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bassersdorf x aktiv ag, in Bassersdorf, CH-020.3.028.159-4, Führung der Sport- und Freizeitanlage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2005, S. 18, Publ. 3026662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zemp, Franz, von Bassersdorf und Flühli, in Bassersdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ITS Treuhand AG, in Kloten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Kuno, von Bassersdorf, in Bassersdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Wettstein, Karin, von Bassersdorf und St. Gallen, in Bassersdorf, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Eckstein Treuhand AG, in Bassersdorf, Revisionsstelle.