Informazioni su Matthias Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Matthias Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1258044, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Artsession GmbH, in Allschwil, Organisation und Durchführung von Konzerten und weiteren Aktivitäten im Freizeitbereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2000, S. 8275).
Statutenänderung:
6.11.2003.
Zweck neu:
Organisation und Durchführung von Konzerten und weiteren Aktivitäten im Freizeitbereich sowie andere Tätigkeiten im Unterhaltungssektor und im hierauf bezüglichen Handel. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Matthias, von Basel, in Münchenstein, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Lukas, von Allschwil, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--];
Bonometti, Enrico, von Basel, in Schönenbuch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--];
Vogt, Luzius, von Allschwil, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--].
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Artsession GmbH, in A l l s c h w i l, Organisation und Durchführung von Konzerten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 29.03.1999, S. 2049).
Statutenänderung:
31.03.1999.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Marrin, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonometti, Enrico, von Basel, in Schönenbuch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-];
Vogt, Luzius, von Allschwil, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.- [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Müller, Matthias, von Basel, in Münchenstein, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-].