Informazioni su Evelyn Helma Müller Kissling
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Evelyn Helma Müller Kissling
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005258630, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Burkart Mode GmbH, in Kestenholz, CHE-110.054.475, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981457).
Statutenänderung:
21.07.2021.
Firma neu:
A1 Ballonfahrten GmbH.
Sitz neu:
Härkingen.
Domizil neu:
Nesslergraben 21, 4624 Härkingen.
Zweck neu:
Verkauf und gewerbliche Durchführung von Ballonfahrten und jeder damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, insbesondere Durchführung von privaten und öffentlichen Ballonstarts, von Passagier- und Reklamefahrten und Verchartern von Heissluftballons. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Roman, von Subingen, in Härkingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 29 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Müller-Kissling, Evelyn Helma, von Kestenholz, in Härkingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2667143, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TBS Schlager AG, in Aarburg, CHE-107.105.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1733769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller Kissling, Evelyn Helma, von Kestenholz, in Härkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinz, Jessica, deutsche Staatsangehörige, in Mainz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfäffli, Claudio, von Triengen, in Hinwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1733769, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TBS Schlager AG, in Aarburg, CHE-107.105.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2013, Publ. 7059906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wäffler, Peter, von Basel und Frutigen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fricker, Marcel R., von Basel, in Frenkendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlager, Rudolph, von Basel, in Meaux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller Kissling, Evelyn Helma, von Kestenholz, in Härkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Richard, von Schüpfen, in Hägendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.