Informazioni su Hans-Uwe Herbert Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans-Uwe Herbert Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004539990, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UNIQA Re AG, in Zürich, CHE-105.869.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hans-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Fluiter, Dr. Sylva, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaimes, Gabor, von Emmen, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7203032, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft, Mannheim, Zweigniederlassung Schweiz, Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.316-1, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6757424).
mit Hauptsitz in:
Mannheim (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hans-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Walter Alfred, von Mels, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomas, Doris, von Brusio, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur].
Numero di pubblicazione: 4091124, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mannheimer Versicherung AG (Schweiz), in Zürich, CH-020.3.023.129-0, Betrieb aller Versicherungszweige, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 23, Publ. 3800416).
Firma neu:
Mannheimer Versicherung AG (Schweiz) in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Mannheimer Assurance SA (Schweiz) en liquidation) (Mannheimer Assicurazione SA (Svizzera) in liquidazione) (Mannheimer Insurance Ltd (Switzerland) in liquidation).
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.07.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Andreas J., von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckbauer, Dr. Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hans-Uwe Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deloitte AG, in Zürich, Liquidatorin.