Informazioni su Rita Mosimann-Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rita Mosimann-Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2939267, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Lunge Bucheggberg, in Lüterswil-Gächliwil, CHE-110.012.152, Stiftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2011, Publ. 5971148).
Name neu:
Stiftung Lunge Bucheggberg in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 02.06.2016 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann-Meier, Rita, von Lenk, in Biezwil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cina-Huber, Katharina, von Salgesch, in Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Irma, von Rüeggisberg, in Lüterswil-Gächliwil, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramser-Schnyder, Annemarie, von Schnottwil, in Schnottwil, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4656722, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Lunge Bucheggberg, in Lüterswil-Gächliwil, CH-241.7.002.749-1, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2004, S. 13, Publ. 2550964).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramser-Schnyder, Annemarie, von Schnottwil, in Schnottwil, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates];
Mosimann-Meier, Rita, von Lenk, in Biezwil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates];
Treuhand Strasser AG Grenchen, in Grenchen (CH-254.3.000.500-1), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 770550, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Lunge Bucheggberg, in Lüterswil-Gächliwil, bei Spar- und Leihkasse Bucheggberg, Hauptstrasse 69, 4584 Lüterswil, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
30.11.2002.
Zweck:
Bekämpfung von Lungenkrankheiten, Atembehinderungen, Tuberkulose sowie Bekämpfung von derartigen Langzeiterkrankungen im Bucheggberg und in Ausnahmefällen auch ausserhalb des Bucheggberges. Dazu gehören auch Gesundheitsförderung und -prävention. Der Zweck wird primär durch gezielten Einsatz der Stiftungs-, Spenden- und Gönnergelder erreicht. Kann in Notlagen Unterstützungsleistungen an Personen ausrichten, die an Lugenkrankheiten, Atembehinderungen oder Tuberkulose leiden, ferner zur Erfüllung des Stiftungszweckes mit anderen Institutionen der Gesundheitsförderung oder -prävention zusammenarbeiten und diesen insbesondere die Durchführung eines Teils oder aller Massnahmen im Rahmen des Stiftungszweckes entgeltlich oder unentgeltlich übertragen.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 7 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Mosimann-Meier, Rita, von Lenk, in Biezwil, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramser-Schnyder, Annemarie, von Schnottwil, in Schnottwil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cina-Huber, Katharina, von Salgesch, in Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler-Wirz, Gabriela, von Neuendorf und Unterramsern, in Unterramsern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.