Informazioni su Christos Moser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christos Moser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005599066, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
sense of care GmbH, in Schlieren, CHE-217.245.692, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernath, Brigitte, von Thayngen, in Rheinau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Reto, von Vaz/Obervaz, in Geroldswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bocquet, Cindy, von Bernex, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Moser, Christos, von Vaz/Obervaz, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005469393, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
sense of care GmbH, in Dietikon, CHE-217.245.692, Moosmattstrasse 16a, 8953 Dietikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Personal für Dauer- und Temporäreinsätze. Die Arbeitgeber stellen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausschliesslich zum Zweck des Verleihs an und führen selber keinen eigenen Produktions- oder Dienstleistungsbetrieb. Der Arbeitsvertrag bezieht sich jeweils nur auf einzelne Einsätze. Diese im Umfang von Stunde- Tages- und/oder Wocheneinsätzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Moser, Reto, von Vaz/Obervaz, in Geroldswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bernath, Brigitte, von Thayngen, in Rheinau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bocquet, Cindy, von Bernex, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Moser, Christos, von Vaz/Obervaz, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005143568, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GoMos AG, bisher in Dietikon, CHE-235.000.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3793811).
Statutenänderung:
02.02.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grafenauweg 8, 6301 Zug.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Christos, von Vaz/Obervaz, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mägenwil].