Informazioni su Dr. Dieter Morf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Dieter Morf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004675205, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kesef AG in Liquidation, in Meilen, CHE-106.202.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, S.0, Publ. 7203230).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morf, Dieter, von Zürich und Uster, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Niederhasli];
Taavitsainen, Pentti Tapani, von Schattdorf, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen].
Numero di pubblicazione: 7203230, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kesef AG, in Meilen, CH-120.3.000.820-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2006, S. 23, Publ. 3532834).
Firma neu:
Kesef AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.08.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pernet-Taavitsainen, Sabina, von Sent, in Herrliberg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morf, Dieter, von Zürich und Uster, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Taavitsainen, Pentti Tapani, von Schattdorf, in Meilen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3532834, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kesef AG, bisher in Schattdorf, CH-120.3.000.820-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2005, S. 12, Publ. 2635972).
Gründungsstatuten:
28.10.1987.
Statutenänderung:
23.06.2006.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General-Wille-Strasse 284, 8706 Feldmeilen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Schmuck und Uhren. Sie kann alle Tätigkeiten ausüben, die mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen oder diesen fördern. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morf, Dieter, von Zürich und Uster, in Niederhasli, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Zwick, Bruno, von Zürich, in Meilen, Revisionsstelle [wie bisher];
Taavitsainen, Pentti Tapani, von Schattdorf, in Meilen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schattdorf];
Pernet-Taavitsainen, Sabina, von Sent, in Herrliberg, mit Einzelprokura [bisher: Taavitsainen, Sabina, von Schattdorf, in Schattdorf].