Informazioni su Helena Mooser Theler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Helena Mooser Theler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6255642, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 116 vom 17.06.2011, S. 0, publizierten TR-Eintrages Nr. 768 vom 14.06.2011Stiftung Jugendwohngruppe Anderledy, in Brig-Glis, CH-600.7.001.672-0, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2011, S. 0, Publ. 6209466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mooser Theler, Helena, von Täsch und Ausserberg, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. .
Numero di pubblicazione: 6233374, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung Wohnheim und Beschäftigungsstätte für schwer körperlich und mehrfach Behinderte, Oberwallis, in Visp, CH-600.7.001.161-4, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 36, Publ. 5113228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambord, Klaus, von Grengiols, in Brig-Glis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mooser Theler, Helena, von Täsch und Ausserberg, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffel, Leander, von Visperterminen, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ambord, Stefan, von Grengiols, in Ried-Brig, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6157308, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Martinsheim, Visp, Pflegeheim für Betagte, in Visp, CH-600.7.001.148-2, Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 24, Publ. 5173158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mooser-Theler, Helena, von Täsch und Ausserberg, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Donat Dr., von Turtmann, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder mit dem Kassier];
Schmid, Franz Dr., von Ausserberg und Visp, in Ausserberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Kalbermatten, Klaus, von Saas Grund und Baltschieder, in Visp, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Saas Grund, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Gsponer, Stefan, von Visp, in Visp, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktruar oder mit dem Kassier];
Kalbermatter, Marcel, von Niedergesteln, in Visp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Stoffel, Leander, von Visperterminen, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.