Informazioni su Ingrid Montanari
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ingrid Montanari
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005516480, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
rimo consult gmbh, in Binningen, CHE-158.639.728, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, Publ. 3157599).
Firma neu:
rimo consult gmbh in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montanari, Riccardo Guido, von Basel, in Binningen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montanari, Ingrid, von Basel, in Binningen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Muttenz, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: 2650229, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
rimo consult gmbh, in Muttenz, CHE-158.639.728, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1425945).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montanari, Ingrid, von Basel, in Binningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Werentzhouse (FR)];
Montanari, Riccardo Guido, von Basel, in Binningen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Werentzhouse (FR)].
Numero di pubblicazione: 6626026, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
rimo consult gmbh, in Binningen, CH-280.4.015.687-5, c/o Balrisk Versicherungsbroker AG , Neubadrain 6, 4102 Binningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die neutrale, gesellschaftsunabhängige Beratung und Vertretung in allen Versicherungsbelangen sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen für öffentlich rechtliche Einrichtungen und soziale Organisationen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, insbesondere Grundeigentum erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief, per Fax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Montanari, Ingrid, von Basel, in Werentzhouse (FR), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Montanari, Riccardo Guido, von Basel, in Werentzhouse (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Muttenz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.