Informazioni su Christian Mölleney
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Mölleney
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005849369, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AXIS Aviation Switzerland AG, in Kloten, CHE-402.136.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752422). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 07.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mölleney, Christian, von Uster, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mumenthaler, Kerstin, von Trachselwald, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
abona TREUHAND AG (CHE-424.978.370), in Unterägeri, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005752422, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Boutique Aviation AG, in Zürich, CHE-402.136.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005540599).
Statutenänderung:
15.05.2023.
Firma neu:
AXIS Aviation Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(AXIS Aviation Switzerland SA) (AXIS Aviation Switzerland LTD).
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Hotelstrasse 1, 8058 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gitchenko, Cédric, von Neftenbach, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lepschy, Sven Setiawan, niederländischer Staatsangehöriger, in Palm Beach Gardens / FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mölleney, Matthias, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wynne, Darragh, irischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olver, Niall, von Gontenschwil, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mumenthaler, Kerstin, von Trachselwald, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mölleney, Christian, von Uster, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cordisco, Sara, italienische Staatsangehörige, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005404247, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Boutique Aviation AG, in Zürich, CHE-402.136.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005311973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mölleney, Christian, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.