Informazioni su Luca Migliavacca
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Luca Migliavacca
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005592344, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Klinger Capital GmbH, in Zufikon, CHE-337.864.284, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dell'Aquila, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Migliavacca, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005580586, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Swisscannamedix GmbH, bisher in Freienbach, CHE-337.864.284, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939442).
Statutenänderung:
13.07.2022.
Firma neu:
Klinger Capital GmbH.
Sitz neu:
Zufikon.
Domizil neu:
Allmendstrasse 5, 5621 Zufikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dell'Aquila, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Migliavacca, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Morbio Inferiore].
Numero di pubblicazione: HR02-1004939442, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Swisscannamedix GmbH, in Freienbach, CHE-337.864.284, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848606).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cerra, Fabio, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Gesellschafter und Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dell'Aquila, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Migliavacca, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Morbio Inferiore, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].