Informazioni su Christine Michellod-Urfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Michellod-Urfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3527847, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Claude Urfer SA, à Sion, CHE-465.364.260, société anonyme (No. FOSC 229 du 26.11.2014, Publ. 1844307).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michellod-Urfer, Christine, de Leytron, à Martigny, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent ou Pierre Marcel Revaz.
Numero di pubblicazione: 1751685, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Claude Urfer SA, à Sion, CHE-465.364.260, société anonyme (No. FOSC 194 du 08.10.2013, Publ. 1116473).
Inscription ou modification de personne(s):
Revaz, Pierre Marcel, de Salvan, à Vétroz, vice-président, avec signature collective à deux;
Urfer, Claude, de Burgistein, à Savièse, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle];
Cavalera, Toni, ressortissant italien, à Vionnaz, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent ou Pierre Marcel Revaz [précédemment: sans fonction inscrite avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent];
Dupras, Bertrand, ressortissant français, à Chamoson, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent ou Pierre Marcel Revaz [précédemment: sans fonction inscrite avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent];
Michellod-Urfer, Christine, de Leytron, à Martigny, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent ou Pierre Marcel Revaz [précédemment: sans fonction inscrite avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent];
Salamin, Jean Philippe, de Anniviers, à Sierre, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent ou Pierre Marcel Revaz [précédemment: à Noës (Sierre), sans fonction inscrite avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent].
Numero di pubblicazione: 1116473, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Claude Urfer SA, à Sion, CH-626.3.015.050-6, société anonyme (No. FOSC 124 du 01.07.2013, Publ. 949723).
Nouvelle adresse:
Chemin Saint-Hubert 12, 1950 Sion.
Inscription ou modification de personne(s):
Cavalera, Toni, ressortissant italien, à Vionnaz, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent;
Michellod-Urfer, Christine, de Leytron, à Martigny, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent;
Salamin, Jean Philippe, de Anniviers, à Noës (Sierre), avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent;
Dupras, Bertrand, ressortissant français, à Chamoson, avec Signature collective à deux avec Claude Urfer ou Eddy Torrent;
Torrent, Eddy, de Arbaz, à Sion, secrétaire (hors-conseil), avec Signature collective à deux.