Informazioni su Thomas Adolf Michel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Adolf Michel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005287594, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Haslital Tourismus, in Meiringen, CHE-109.424.720, Verein (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Angélique, von Lauterbrunnen, in Wasserwendi (Hasliberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Thomas Adolf, von Unterseen, in Steingletscher (Sustenpass) (Meiringen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Huber, Anna-Lea, von Hasliberg, in Hasliberg Reuti (Hasliberg), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2717663, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alpin Center Sustenpass AG, in Innertkirchen, CHE-103.144.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Adolf, von Unterseen, in Willigen (Schattenhalb), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Michel Boss, Katrin, von Unterseen und Meiringen, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Thomas, von Unterseen, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Michel, Jacqueline, von Villorsonnens und Unterseen, in Meiringen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2441543, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Haslital Tourismus, in Meiringen, CHE-109.424.720, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2014, Publ. 1462105).
Statutenänderung:
25.06.2015.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Tourismuspromotion im Vereinsgebiet, welches die Gemeinden im geografischen Bereich Oberer Brienzersee und Oberhasli umfasst. Diese Ziele werden angestrebt insbesondere durch;
Erarbeiten eines touristischen Leitbildes;
Erstellen und Vollzug von Marketingkonzepten;
Werbung und Verkauf, insbesondere für den Ferienaufenthaltstourismus;
Koordination der tourismusrelevanten Tätigkeiten zwischen Behörden, Vereinen, Transportunternehmen sowie allen Leistungsträgern im touristischen Bereich;
Mitwirkung bei der Erstellung und Erhaltung der für den Tourismus notwendigen Infrastruktur und Kurortseinrichtungen;
Mitwirkung bei der Erhaltung und Erschliessung der Erholungslandschaft sowie schützenswerter Objekte und landschaftlicher Schönheiten im Vereinsgebiet;
Führen von Informationsstellen;
Aus- und Weiterbildung von Personal;
Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen, welche die gleichen oder ähnliche Ziele verfolgen wie der Verein sowie mit touristischen Leistungsträgern auch ausserhalb des Vereinsgebietes. Der Verein kann sämtliche Vorkehrungen treffen und Rechtsgeschäfte abschliessen, welche ihm geeignet scheinen, den Vereinszweck direkt oder indirekt zu fördern. Er kann Grundstücke erwerben und sich an Unternehmen, Gesellschaften und anderen juristischen Personen beteiligen. Er ist legitimiert zur Verbandsbeschwerde und zur Einlegung sämtlicher anderer öffentlich-rechtlicher Rechtsmittel, die direkt oder indirekt mit dem Vereinszweck zusammenhängen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glatthard, Nils, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Andreas, von Unterseen, in Meiringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderegg, Simon Arnold, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freitag, Dominic, von Steffisburg, in Innertkirchen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufibach, Alexander, von Guttannen, in Meiringen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Michel, Thomas Adolf, von Unterseen, in Steingletscher (Sustenpass) (Innertkirchen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.