Informazioni su Denise Margrit Merz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Denise Margrit Merz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1665139, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Merz Consulting, in Wangen-Brüttisellen, CHE-109.359.063, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2010, S. 24, Publ. 5894096).
Sitz neu:
Dällikon.
Domizil neu:
Mühlestrasse 11, 8108 Dällikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, André, von Murten, in Dällikon, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberengstringen];
Merz, Denise, von Murten, in Dällikon, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberengstringen].
Numero di pubblicazione: 5269428, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Altherr Autospritzwerk AG, in Zürich, CH-020.3.005.553-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.1994, S. 6869).
Statutenänderung:
10.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Lackier- und Carrosseriearbeiten an Autos aller Marken, Autoreparaturen sowie den Handel mit Autos. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Ernst Altherr, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.05.1994 mit Aktiven von CHF 115'489.70 und Passiven von CHF 58'128.80, wofür 98 zu 50% liberierte und 2 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 6'360.90 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 25.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schawalder, Johann Gebhard, von Widnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Merz, Denise, von Zürich, in Oberengstringen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schawalder, Rolf Hans, von Widnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Merz, Denise Margrit, von Widnau, in Oberengstringen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Merz Consulting, in Seegräben, Zürichstrasse 180, 8607 Aathal-Seegräben, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Finanzberatung, Buchhaltungen, Steuern, Controlling, Schulungen.
Eingetragene Personen:
Merz, André, von Murten, in Oberengstringen, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Merz, Denise, von Murten, in Oberengstringen, mit Einzelunterschrift.